法兰西第五共和国政府总理
1959.1.8~1962.4.14 德勃雷(保卫新共和联盟)
1962.4.14~1968.7.11 蓬皮杜(共和国民主人士联盟)
1968.7.11~1969.6.20 德姆维尔(共和国民主人士联盟)
1969.6.20~1972.7.5 沙邦-戴尔马(社会共和党)
1972.7.5~1974.5.27 梅斯梅尔(共和国民主人士联盟)
1974.5.27~1976.8.25 希拉克(保卫共和联盟)
1976.8.25~1981.5.21 巴尔(法国民主联盟)
1981.5.21~1984.7.17 莫鲁瓦(社会党)
1984.7.17~1986.3.20 法比尤斯(社会党)
1986.3.20~1988.5.10 希拉克(保卫共和联盟)
1988.5.10~1991.5.15 罗卡尔(社会党)
1991.5.15~1992.4.2 克勒松夫人(社会党)
1992.4.2~1993.3.31 贝雷戈瓦(社会党)
1993.3.31~1995.5.17 巴拉迪尔(保卫共和联盟)
1995.5.17~ 朱佩(保卫共和联盟)